阅读本文前,新用户请您先点击上面的“百姓延安”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注。
阅读本文前,新用户请您先点击上面的“百姓延安”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注。
请点击上面 免费关注:
王书坚任山东省委常委
日前,中共中央批准:王书坚同志任山东省委常委。
王书坚曾任烟台市委副书记,青岛市委常委、组织部部长,青岛市委常委、常务副市长等职务,2012年当选青岛市政协主席,2015年起任山东省副省长。
王书坚简历
王书坚,男,汉族,1962年5月出生,山东武城人,1982年7月参加工作,1984年7月加入中国共产党,同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业毕业,在职研究生学历,管理学博士。
1978.10——1982.07在山东工学院电子系无线电技术专业学习(1983.09山东工学院更名为山东工业大学,2000.07原山东大学、山东医科大学和山东工业大学合并组建新的山东大学);
1982.07——1984.12山东新华医疗器械厂技术员、团委副书记;
1984.12——1988.04山东新华医疗器械厂副厂长;
1988.04——1988.06共青团山东省淄博市委副书记(主持工作);
1988.06——1992.12共青团山东省淄博市委书记、市青联主席(1991.09—1992.09省委党校中青年干部培训班学员);
1992.12——1993.02山东省淄博市博山区委副书记(正县级);
1993.02——1995.04山东省淄博市博山区委副书记、区长;
1995.04——1995.05山东省淄博市博山区委书记;
1995.05——1995.07山东省淄博市博山区委书记,西藏自治区日喀则行署副专员;
1995.07——1998.06山东省淄博市副市长、博山区委书记,山东省援藏工作总领队,西藏自治区日喀则地委委员、行署副专员(1994.09—1996.12在省委党校在职研究生班政治学专业学习);
1998.06——1998.08山东省淄博市副市长;
1998.08——2001.01山东省烟台市委常委、市委组织部部长;
2001.01——2002.04山东省烟台市委副书记兼组织部部长(2001.03考取同济大学博士研究生学习);
2002.04——2003.12山东省烟台市委副书记;
2003.12——2004.01山东省青岛市委常委(正厅级);
2004.01——2006.12山东省青岛市委常委、市委组织部部长;
2006.12——2012.03山东省青岛市委常委、常务副市长(2006.12.29任命,2008.01.10当选)、市政府党组副书记;
2012.03——2015.01山东省青岛市政协主席、党组书记;
2015.01——2015.04山东省政府党组成员;
2015.04——2019.04山东省政府副省长、党组成员;
2019.04—— 山东省委常委,省政府副省长、党组成员。
俞建华任商务部党组副书记
俞建华同志简历
俞建华,男,汉族,1961年12月出生,江苏盐城人,1982年8月参加工作,1991年6月加入中国共产党。研究生学历,法学硕士、工商管理硕士。
历任驻欧共体使团、驻比利时使馆经商处二秘,外经贸部欧洲司四处副处长、处长,国际经贸关系司二处处长。
2001年11月起先后任外经贸部、商务部世界贸易组织司副司长。
2006年10月任商务部国际经贸关系司司长(其间:2007年7月至2008年8月挂职任广西壮族自治区政府副秘书长、办公厅党组成员)。
2010年12月任商务部党组成员。
2011年1月任商务部部长助理、党组成员。
2013年5月任商务部国际贸易谈判副代表(副部长级)、党组成员。
2013年10月任常驻世界贸易组织代表、特命全权大使,兼常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表。
2017年2月任商务部副部长兼国际贸易谈判副代表、党组成员。
2017年12月任常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使。
2019年3月任商务部党组副书记。
2019年4月起任商务部党组副书记、副部长、国际贸易谈判副代表。
马永生任中国石油化工集团有限公司总经理
马永生同志简历
教授级高级工程师,博士研究生毕业,中国工程院院士。
2002年4月起任中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司总地质师;
2006年4月起任中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司常务副经理(主持工作)、总地质师;
2007年1月起任中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司经理、党委书记;
2007年3月起任中国石油化工股份有限公司勘探分公司经理、党委副书记;
2007年5月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥,中国石油化工股份有限公司勘探分公司经理、党委副书记;
2008年5月起任中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部副主任(正职待遇)、中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥;
2010年7月起任中国石油化工股份有限公司副总地质师;
2013年8月起任中国石油化工股份有限公司总地质师;
2015年12月起任中国石油化工集团公司副总经理,中国石油化工股份有限公司高级副总裁;
2016年2月起任中国石油化工股份有限公司董事;
2017年1月起任中国石油化工集团公司党组成员;
2018年10月起任中国石油化工股份有限公司总裁;
2019年4月起任中国石油化工集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
全国人民代表大会常务委员会任免名单
任命夏光为全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会副主任。
任命宋建立为最高人民检察院检察员。
任命王淑梅(女)为最高人民法院民事审判第四庭庭长。
任命席小鸿为最高人民法院环境资源审判庭副庭长、审判员。
任命才旦卓玛(女)、戴怡婷(女)、张玲玲(女)、周波、江建中为最高人民法院审判员。
免去宋建立、王琳(女)、符连香(女)、张元的最高人民法院审判员职务。
免去贾小刚的最高人民检察院检察员职务。
批准免去于天敏的辽宁省人民检察院检察长职务。
免去李广宇、王敬波(女)的最高人民法院行政审判庭副庭长职务。
免去姜伟的最高人民法院审判监督庭副庭长、审判员职务。
近日,还有这些官员任免信息
·"80后"
声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。
0 Comments